Quem foi o primeiro presidente Portugal?
Lista de presidentes da República Portuguesa
# | Presidente do Governo Provisório (Nascimento–Morte) | Eleições |
---|
Governo Provisório (1910–1911) |
---|
1 | Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue (1840–1917) | 1911 |
2 | Joaquim Teófilo Fernandes Braga (1843–1924) | Maio de 1915 |
3 | Bernardino Luís Machado Guimarães (1851–1944) | Agosto de 1915 |
66 more rows
Quantos presidentes O Portugal já teve?
Nela figuram os 19 presidentes da República, entre a tomada de posse de Manuel de Arriaga em 24 de agosto de 1911 e a atualidade, em que dois dos quais detiveram as prerrogativas de presidente da República enquanto serviram como presidentes do Ministério (José Mendes Cabeçadas e Manuel Gomes da Costa), bem como António ...
Quais foram os Presidentes da República Portuguesa?
Democracia- António de Spínola. 15-05-1974 a 30-09-1974.
- Francisco da Costa Gomes. 30-09-1974 a 14-07-1976.
- António Ramalho Eanes. 14-07-1976 a 09-03-1986.
- Mário Soares. 09-03-1986 a 09-03-1996.
- Jorge Sampaio. 09-03-1996 a 09-03-2006.
- Aníbal Cavaco Silva. 09-03-2006 a 09-03-2016.
- Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente desde 09-03-2016.
Quais os presidentes de Portugal?
Galeria de Presidentes da República- 1.º Manuel de Arriaga 1911–1915.
- 2.º Teófilo Braga 1915.
- 3.º Bernardino Machado 1915–1917.
- 4.º Sidónio Pais 1917–1918.
- 5.º João do Canto e Castro 1918–1919.
- 6.º António José de Almeida 1919–1923.
- 7.º Manuel Teixeira Gomes 1923–1925.
- 8.º Bernardino Machado 1925–1926.