Quando Guido Mantega foi ministro?
Em 27 de março de 2006, assumiu o Ministério da Fazenda, substituindo Antonio Palocci. Durante o segundo mandato de Lula, medidas como a redução de impostos e a oferta de crédito pelos bancos públicos foram cruciais para que o País não fosse afetado pela crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 2008.
Quem foi o ministro da Fazenda no governo Dilma?
Nelson Henrique Barbosa Filho (Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1969) é um economista e professor brasileiro. Foi Ministro do Planejamento e Ministro da Fazenda do Brasil no governo Dilma Rousseff.
Quais foram os ministros da Dilma?
Páginas na categoria "Ministros do Governo Dilma Rousseff"- Afonso Florence.
- Agenor Álvares.
- Aguinaldo Ribeiro.
- Alberto Alves.
- Aldo Rebelo.
- Alessandro Teixeira.
- Alexandre Padilha.
- Alexandre Tombini.
Mais itens...
Quem é o pai da Marina Mantega?
Guido Mantega
Marina Mantega/Pais
Quando FHC governou o Brasil?
Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos consecutivos (de 1995 a 1998 e de 1999 a 2003).
Quem é Joaquim da Fazenda?
Joaquim Vieira Ferreira Levy (Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1961) é um engenheiro naval brasileiro com doutorado em economia, e foi ministro da Fazenda do Brasil de 1° de janeiro a 18 de dezembro de 2015.
Quais foram os ministros da Fazenda?
Páginas na categoria "Ministros da Fazenda do Brasil"- Agenor Lafayette de Roure.
- Alberto Andrade de Queirós.
- Alexandre Cassiano do Nascimento.
- Amaro Cavalcanti.
- Aníbal Freire da Fonseca.
- Antão Gonçalves de Faria.
- António de Araújo e Azevedo.
- Antônio Balbino.
Mais itens...
Quantos ministros da Educação teve no governo Dilma?
Nova República (6ª República)
Nº | Nome | Presidente |
---|
49 | Renato Janine Ribeiro | Dilma Rousseff |
50 | Aloizio Mercadante |
51 | Mendonça Filho | Michel Temer |
52 | Rossieli Soares |
Mais 22 linhas
Quem foi o ministro do Trabalho no governo Lula?
Nova República (6ª República)
Nº | Nome | Presidente |
---|
52 | Jaques Wagner | Luiz Inácio Lula da Silva |
53 | Ricardo Berzoini |
54 | Luiz Marinho |
55 | Carlos Lupi |
Mais 26 linhas
O que o governo FHC fez?
As principais marcas positivas do governo FHC foram a continuidade do Plano Real, iniciado por Itamar Franco que tinha o próprio Cardoso como Ministro da Fazenda; o fim da hiperinflação, e a criação de programas sociais pioneiros, como o bolsa-escola, o vale-gás e o bolsa-alimentação.
Quem foram os três primeiros presidente do Brasil?
Lista de presidentes do Brasil
N° | Presidente | Eleição |
---|
Primeira República Primeira República (República Velha: República da Espada e República Oligárquica) (15 de novembro de 1889 a 24 de outubro de 1930 – 40 anos, 11 meses e 9 dias) |
---|
1 | Deodoro da Fonseca | 1891 |
2 | Floriano Peixoto | - |
3 | Prudente de Morais | 1894 |
Mais 54 linhas
Quem é Joaquim que a Jojô falou?
Jojo Todynho virou alvo de duras críticas na internet após nesta terça (24), durante a formação da Roça, ter debochado de
Joaquim, o cãozinho de Lidi Lisboa.
Como é o nome do ministro da Fazenda?
Eduardo Guardia |
---|
Eduardo Guardia na cerimônia de transmissão do cargo para Paulo Guedes em 2019. |
Ministro da Fazenda do Brasil |
Período | 6 de abril de 2018 até 1 de janeiro de 2019 |
Presidente | Michel Temer |
Mais 19 linhas
Quais os nomes dos ministros da Economia?
Ministério da Economia (Brasil)
Ministério da Economia |
---|
Esplanada dos Ministérios, Bloco P - Brasília www.gov.br/economia/pt-br |
---|
Criação | 1 de janeiro de 2019 (2 anos) |
Atual ministro | Paulo Guedes |
Orçamento | R$ 569,7 bilhões (2021) |
Qual o nome do Ministro da Fazenda?
Eduardo Guardia
O
ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje (19) que o governo sabe que o tabelamento do frete rodoviário de cargas é insustentável e terá de voltar a discutir o tema.
Quantos ministros da Saúde teve no governo Dilma?
Nova República (6ª República)
Nº | Nome | Presidente |
---|
42 | Alexandre Padilha | Dilma Rousseff |
43 | Arthur Chioro |
44 | Marcelo Castro |
— | vago |
Mais 27 linhas
Quantos ministérios tinha no governo Lula?
A partir da criação da Secretaria Nacional dos Portos, no dia 7 de maio de 2007, o governo passou a ter 24 ministérios, mais quinze secretarias e órgãos com status de ministério.
Quais foram os ministros do governo Lula?
Páginas na categoria "Ministros do Governo Lula"- Agenor Álvares.
- Aldo Rebelo.
- Alexandre Padilha.
- Alfredo Nascimento.
- Altemir Gregolin.
- Álvaro Augusto Ribeiro Costa.
- Amir Lando.
- Anderson Adauto.
Mais itens...
Quais cargos o Lula já ocupou?
Ministro da Casa Civil do Brasil2016–2016
Presidente do Brasil2003–2010
Lula/Cargos anteriores
O que foi privatizado no governo FHC?
Em maio de 1997, O governo Federal com a Presidência de FHC, privatizava a companhia Vale do Rio Doce. ... Os defensores da privatização alegam que a medida foi "benéfica", uma vez que hoje ela gera mais empregos ao país e mais impostos ao Governo Federal do que na época em que ainda era estatal.