Quem é o vice de Dilma?
Dilma Rousseff |
---|
Período | 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016 |
Vice-presidente | Michel Temer |
Antecessor | Luiz Inácio Lula da Silva |
Sucessor | Michel Temer |
Quais foram os vices de Lula?
As pessoas que por mais tempo serviram como vice-presidentes foram José Alencar e Marco Maciel, que o fizeram por 2 922 (8 anos), nos dois mandatos dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, respectivamente.
Quem foi o primeiro vice de Lula?
José Alencar |
---|
José Alencar como vice-presidente do Brasil. |
23.º Vice-presidente do Brasil |
Período | 1.º de janeiro de 2003 até 1.º de janeiro de 2011 |
Presidente | Luiz Inácio Lula da Silva |
Quantas vezes o Temer foi vice?
Anteriormente, foi o 24.º Vice-presidente do Brasil, entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2016, tornando-se, desde 1985, o terceiro vice-presidente membro de seu partido, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que chegou à Presidência da República sem ser eleito diretamente para o cargo.
Quem era o vice de Getúlio Vargas?
Getúlio Vargas |
---|
Período | 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954 |
Vice-presidente | Café Filho |
Antecessor | Eurico Gaspar Dutra |
Sucessor | Café Filho |